Vorsitzender |
Sozialausschuss | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG Vorsitzender | Vorsitzender | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
stellv. OBM |
Ortschaftsrat Meitzendorf | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 08.06.2018 | 30.06.2019 | von 08.06.2018 bis 30.06.2019 |
Ortschaftsrat Meitzendorf | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Ortschaftsrat Meitzendorf | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Mitglieder |
Sozialausschuss | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Ortschaftsrat Meitzendorf [alt] | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 01.07.2009 | von 01.07.2004 bis 01.07.2009 |
Ortschaftsrat Meitzendorf | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Innovationsbeirat | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG Vertreter | Vertreter | 26.07.2023 | | von 26.07.2023 |
Gemeinderat | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Gemeinderat | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Gemeinderat | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Bauausschuss | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Bauausschuss | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
sachkundiger Einwohner |
Finanzausschuss | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2012 | 02.07.2014 | von 01.05.2012 bis 02.07.2014 |
stellv. d. Mitgliedes |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR FDP ORM UWG | GR FDP ORM UWG stellv. des Mitgliedes | stellv. des Mitgliedes | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |